Stimmberechtigte Mitglieder |
Verbandsversammlung des Südbrandenburgischen Abfallzweckverbandes (SBAZV) | Kreistagsabgeordneter, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Kreistagsabgeordneter, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 15.12.2008 | | von 15.12.2008 |
Kreistag | Kreistagsabgeordneter, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Kreistagsabgeordneter, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | | 24.05.2014 | bis 24.05.2014 |
Kreistag | Kreistagsabgeordneter, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Kreistagsabgeordneter, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Vorsitzender des Kreistages | Vorsitzender des Kreistages | 25.05.2014 | | von 25.05.2014 |
Kreisausschuss | Kreistagsabgeordneter, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Kreistagsabgeordneter, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 27.10.2008 | bis 27.10.2008 |
Kreisausschuss | Kreistagsabgeordneter, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Kreistagsabgeordneter, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 23.03.2009 | 09.09.2013 | von 23.03.2009 bis 09.09.2013 |
Kreisausschuss | Kreistagsabgeordneter, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Kreistagsabgeordneter, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 10.09.2013 | | von 10.09.2013 |
Jugendhilfeausschuss | Kreistagsabgeordneter, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Kreistagsabgeordneter, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 15.12.2008 | bis 15.12.2008 |
Jugendhilfeausschuss | Kreistagsabgeordneter, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Kreistagsabgeordneter, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 15.12.2008 | | von 15.12.2008 |
|
Fraktion Grüne und Freie Wähler im Kreistag Teltow-Fläming | Kreistagsabgeordneter, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Kreistagsabgeordneter, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 08.08.2013 | 16.06.2014 | von 08.08.2013 bis 16.06.2014 |
Stimmberechtigte Mitglieder |
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Kreistag Teltow-Fläming | Kreistagsabgeordneter, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Kreistagsabgeordneter, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 13.06.2014 | | von 13.06.2014 |
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Kreistag Teltow-Fläming | Kreistagsabgeordneter, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Kreistagsabgeordneter, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 17.06.2014 | | von 17.06.2014 |
Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt | Kreistagsabgeordneter, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Kreistagsabgeordneter, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.10.2008 | 09.09.2013 | von 27.10.2008 bis 09.09.2013 |
Ausschuss für Gesundheit und Soziales | Kreistagsabgeordneter, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Kreistagsabgeordneter, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.10.2008 | 09.09.2013 | von 27.10.2008 bis 09.09.2013 |
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | Kreistagsabgeordneter, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Kreistagsabgeordneter, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.10.2008 | 09.09.2013 | von 27.10.2008 bis 09.09.2013 |